hitung-cepat

Trik Rahasia Belajar Hitung Cepat Matematika Dengan Mudah dan Menyenangkan

Posted on

Inilah Trik Rahasia Belajar Hitung Cepat Matematika Dengan Mudah dan Menyenangkan 

Pengalaman pribadi penulis, kalau sudah bertemu mata pelajaran matematika rasanya ingin cepat pulang, hehe.. semoga pembaca semua tidak seperti ini yaa…

Matematika menjadi momok yang menyebalkan bagi sebagian siswa karena sering membuat sakit kepala karena selalu bertemu dengan hitung menghitung. Angka-angka yang awalnya biasanya saja berubah menjadi rumit karena untuk menemukan jawabanya harus menggunakan jalan yang rumit dan panjang. Mungkin akan berbeda keadaan jika kita mengetahui triknya.

Mau tau trik apa sajakah yang mampu membuat pelajaran matematika berubah menjadi lebih mudah dan mengasyikkan? Simak ulasan dibawah ini yang akan memberikan trik rahasia belajar matematika dengan mudah dan menyanangkan.

1. Pengkuadratan dua yang angka bilangan yang diakhiri angka satu

Langkah yang digunakan
a. Kuadratkan angka bulatnya
b. Jumlahkan angka yang di kuadratkan dengan angka bulatnya
c. Hasil adalah jumlah dari “a + b”

Contoh:

  1. Temukan hasil dari 51² ?
    Langkah :
    a. 50² = 2500
    b. 51  + 50 = 10
    c. Hasil = 2500 + 101 = 2601
  2. Temukan hasil dari 91²
    Langkah:
    a. 90² = 8100
    b. 91 + 90 = 181
    c. Hasil = 8100 + 181 = 8281

2. Penguadratan dua yang angka bilangannya dimulai dengan lima

Langkah yang digunakan
a. Tambahkan angka 25 dan tambah dengan bilangan satuan angka yang dikuadratkan
b. Kuadratkan nilai satuannya (untuk angka 1,2,3 sampai 9 ditulis dengan 01,02,03 dan 09)
c. Hasil adalah nilai “a” digabungkan dengan nilai “b”

Contoh:

  1. Temukan hasil dari 52²?
    Langkah
    a. 25 + 2 = 27
    b. 2² = 04
    c. Hasil = 2704

3. Pengkuadratan angka dengan berakhiran angka lima

Langkah yang digunakan
a. Kalikan angka puluhan pada bilangan yang dikuadratkan dengan angka urutan selanjutnya. (misal : 5×6, 6×7, 7×8)
b. Tambahkan angka 25 dibelakang hasil nilai “a”

Contoh:

  1. Temukan hasil dari 35²?
    Langkah
    a. 3 x 4= 12
    b. Hasil = 1225
  2. Temukan Hasil dari 55²?
    Langkah
    a. 5 x 6 = 30
    b. Hasil = 3025

4. Perkalian satu angka dengan 11 (11; 110; 1,1 dan seterusnya)

Langkah yang digunakan
a. Tuliskan angka yang dikalikan
b. Jumlahkan angka perkalian
c. Hasil dari “b” disisipkan pada angka yang dikalikan (untuk hasil yang lebih dari 9. angka puluhannya dijumlahkan dengan hasil angka pertama)

Contoh :

  1. Temukan hasil dari 44 x 11
    Langkah
    a. 4 → 4 = 4 ? 4
    b. 4 + 4 = 8
    c. Hasil  = 484
  2. Temukan hasil dari 48 x 11
    Langkah
    a. 4 → 8 = 4 ? 8
    b. 4 + 8 = 12
    c. Karena hasil merupakan dua angka maka angka hasil di tambahkan dengan angka pertama perkalian → 4+1 = 5 Hasil = 528

5. Perkalian satu angka atau dua angka dengan 99 (0,99; 9,9; 990 dan seterusnya)

Langkah yang digunakan
a. Kurangi bilangan yang akan dikalikan dengan angka 1
b. Kurangi yang akan dikalikan dengan angka 100
c. Hasil adalah gabungan dari hasil nilai a dan b

Contoh

  1.  Temukan hasil dari 55 x 99?
    Langkah
    a. 55 – 1 = 54
    b. 100 – 55 = 45
    c. Hasil = 5445
  2. Temukan hasil dari 9 x 99?
    Langkah
    a. 9 – 1 = 8
    b. 100 – 9 = 91
    c. Hasil = 891

6. Perkalian bilangan genap dengan “,5” (1,5; 2,5; 3,5; 4,5… dan seterusnya)

Langkah yang digunakan
a. Kalikan bilangan pengali dengan 2
b. Bilangan yang dikalikan dibagi 2
c. Hasil adalah perkalian antara hasil nilai a dan b

Contoh

  1. Temukan hasil dari 40 x 2,5 ?
    Langkah
    a. 2,5 x 2 = 5
    b. 40 : 2 = 20
    c. Hasil 5 x 20 = 100

7. Perkalian Satu atau Dua angka dengan 101 (1,01; 10,1 dan seterusnya)

Langkah yang digunakan
a. Tuliskan angka bilangan yang dikalikan 2 kali
b. Untuk perkalian satu angka sisipkan nol (0) atau koma (,)

Contoh 

  1. Temukan hasil dari 75 x 101?
    Langkah
    a. 75 x 101 → 7575
    b. Hasil = 7575

8. Perkalian antara dua bilangan yang nilainya berselisih dua

Langkah yang digunakan
a. Kuadratkan nilai diantara nya
b. Hasil adalah nilai “a” dikurangi 1

Contoh

  1. Temukan hasil dari 14 x 16?
    Langkah
    a. 14 x 16 → 14 maka 15² = 225
    b. Hasil 196 – 1 = 224

9. Perkalian dua bilangan yang bernilai puluhan sama dan bilangan satuan harus bernilai sepuluh (10)

Langkah yang digunakan
a. Kalikan bilangan angka yang dikalikan dengan bilangan berikutnya (misal jika 1 maka dikali 2 , 2×3, 3×4)
b. Kalikan masing-masing bilangan satuannya
c. Hasil adalah gabungan dari hasil nilai “a” dan nilai “b”.

Contoh 

  1. Temukan hasil dari 15 x 15?
    Langkah
    a. 1 x 2 = 2
    b. 5 x 5 = 25
    c. Hasil = 225
  2. Temukan hasil dari 28 x 22?
    Langkah
    a. 2 x 3 = 6
    b. 8 x 2 = 16
    c. Hasil = 616

Dengan diberikannya materi Trik Rahasia Belajar Hitung Cepat Matematika Dengan Mudah dan Menyenangkan  , diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan para pembaca khususnya dalam pelajaran matematika. Semoga artikel ini bermanfaat, sampai bertemu dipostingan selanjutnya…